Mike Goltermann Lassen
Erhvervsaktiv siden: | 17. aug. 2005 (19 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SKILTESTEDET ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.605' DKK CONCENS A/S (Nu: Concens A/S) (2018) |
Største underskud: | -1.223' DKK SKILTESTEDET VEJLE ApS (Nu: Driftsselskabet af 27.02.2023 ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 20.949' DKK CONCENS A/S (Nu: Concens A/S) (2022) |
Største gæld: | 37.380' DKK CONCENS A/S (Nu: Concens A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos CONCENS A/S (Nu: Concens A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SKILTESTEDET ApS (19 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2005 ved SKILTESTEDET ApS (tidligere SUNFLOWER TRADING ApS) som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Mike Goltermann Lassen nu besiddet i 19 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre plastprodukter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 685' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KU PRINT ApS
Ejerandel: 100% -
MG LASSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
SKILTESTEDET ApS
Via MG LASSEN HOLDING ApS -
Driftsselskabet af 27.02.2023 ApS UNDER KONKURS
Via MG LASSEN HOLDING ApS -
MGL Ejendomme ApS
Via MG LASSEN HOLDING ApS -
SunFlex Solar Systems ApS
Via MG LASSEN HOLDING ApS -
Skiltestedet Silkeborg ApS
Via MG LASSEN HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
MG LASSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2011 -
MGL Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2015 -
Skiltestedet Silkeborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2023 -
SunFlex Solar Systems ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2015 -
KU PRINT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2014 -
SKILTESTEDET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2005
Repræsentant (1)
-
Esbjerg Blue Action Card
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Esbjerg Blue Action Card
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
Skiltestedet Silkeborg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.05.2023
Registreringsdato: 11.05.2023 -
SKILTESTEDET VEJLE ApS (Nu: Driftsselskabet af 27.02.2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023
Blå bog (fortsat)
Mike har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
11.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
17.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.05.2014 - Stadig aktiv
Ejer
22.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mike Goltermann Lassen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MG LASSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.708' DKK. Igennem sit holdingselskab MG LASSEN HOLDING ApS har Mike dermed også ejerandele i SKILTESTEDET ApS (100%), Driftsselskabet af 27.02.2023 ApS (100%), MGL Ejendomme ApS (100%), SunFlex Solar Systems ApS (100%) og Skiltestedet Silkeborg ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Mike Goltermann Lassen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MG LASSEN HOLDING ApS fremviste et overskud på 2.164' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor SKILTESTEDET VEJLE ApS (Nu: Driftsselskabet af 27.02.2023 ApS) fremviste et underskud på 1.223' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.394' DKK (Skiltestedet Århus ApS (Nu: SunFlex Solar Systems ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 808' DKK (CONCENS A/S (Nu: Concens A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.289' DKK (CONCENS A/S (Nu: Concens A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 151' DKK (Skiltestedet Silkeborg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mike' netværk er Poul Märcher Lübbert.