Regnar Jessen Hansen
Erhvervsaktiv: | 14. nov. 2023 - 3. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | Solus Vikar ApS (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Solus Vikar ApS (9 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Regnar Jessen Hansen. Sidst Regnar var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2023 i Solus Vikar ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Denne rolle bestred Regnar Jessen Hansen i 9 måneder, før fratrædelsen d. 3. september 2024.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor vikarbureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. september 2024.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Solus Vikar ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Solus Vikar ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Solus Vikar ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Regnar' netværk er Morten Regnar Wendelboe Hansen.