Morten Regnar Wendelboe Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RejsGlad ApS (Direktør) |
Største overskud: | 392' DKK Digital Plan ApS (2023) |
Største underskud: | -41' DKK Moweha Holding IVS (Nu: Moweha Holding ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 387' DKK Digital Plan ApS (2023) |
Største gæld: | 614' DKK Simpleplan ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Simpleplan ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Moweha Holding ApS (8 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2015 i RejsGlad ApS (tidligere RejsGlad IVS) i hvervet som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør havde Morten Regnar Wendelboe Hansen i 8 år 1 måned, inden stoppet d. 18. januar 2024.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor rejsearrangører. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 viste et overskud på 100' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. januar 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Moweha Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Simpleplan ApS
Via Moweha Holding ApS -
Digital Plan ApS
Via Moweha Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Moweha Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2015 -
Simpleplan ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2020 -
Digital Plan ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2021
Tidslinje (10)
-
Solus Vikar ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
RejsGlad IVS (Nu: RejsGlad ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
Solus Vikar ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
05.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
14.11.2023 - 03.09.2024
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
19.11.2015 - 18.01.2024
Ejerandel: 100%
Morten Regnar Wendelboe Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Moweha Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 356' DKK. Gennem sit holdingselskab Moweha Holding ApS har Morten dermed også andele i Simpleplan ApS (90-99.99%) & Digital Plan ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Regnar Wendelboe Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Digital Plan ApS landede et overskud på 392' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Moweha Holding IVS (Nu: Moweha Holding ApS) landede et underskud på 41' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 392' DKK (Digital Plan ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 387' DKK (Digital Plan ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 356' DKK (Moweha Holding IVS (Nu: Moweha Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Martin Casper Wiboe.