Martin Casper Wiboe
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk Skole IT I/S v/Martin Casper Wiboe Lars Bryld-Petersen (Ejer) |
Største overskud: | 763' DKK SUBSTANS SOFTWAREUDVIKLING ApS (2021) |
Største underskud: | -10' DKK SUBSTANS SOFTWAREUDVIKLING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 2.116' DKK Onkel Morfar ApS (2023) |
Største gæld: | 545' DKK SUBSTANS SOFTWAREUDVIKLING ApS (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SUBSTANS SOFTWAREUDVIKLING ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af SUBSTANS SOFTWAREUDVIKLING ApS (12 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2007 hos Dansk Skole IT I/S v/Martin Casper Wiboe Lars Bryld-Petersen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Lars Bryld Lundgren at Martin Casper Wiboe stiftede Dansk Skole IT I/S v/Martin Casper Wiboe Lars Bryld-Petersen den dag i januar 2007. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 6 år 10 måneder, før stoppet d. 27. november 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Onkel Morfar ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SUBSTANS SOFTWAREUDVIKLING ApS
Via Onkel Morfar ApS -
Digital Plan ApS
Via Onkel Morfar ApS
Direktørposter (3)
-
Onkel Morfar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2019 -
SUBSTANS SOFTWAREUDVIKLING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2012 -
Digital Plan ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Digital Plan ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
SUBSTANS SOFTWAREUDVIKLING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.09.2019
Registreringsdato: 16.09.2019 -
Onkel Morfar ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.09.2019
Registreringsdato: 16.09.2019
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.06.2012 - 16.09.2019
Direktør og Reel ejer
29.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
17.01.2007 - 27.11.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 29.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Casper Wiboe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Onkel Morfar ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.116' DKK. Gennem holdingselskabet Onkel Morfar ApS har Martin derfor også andele i SUBSTANS SOFTWAREUDVIKLING ApS (100%) samt Digital Plan ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Martin Casper Wiboe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SUBSTANS SOFTWAREUDVIKLING ApS kunne fremvise et overskud på 763' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor SUBSTANS SOFTWAREUDVIKLING ApS kunne fremvise et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 661' DKK (Onkel Morfar ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.116' DKK (Onkel Morfar ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 387' DKK (Digital Plan ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Morten Regnar Wendelboe Hansen.