Lars Stender-Rechter
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | VENZO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 31.826' DKK VNZ Holding A/S (2023) |
Største underskud: | -7.825' DKK AEON AECORN A/S (Nu: MHJ Invest ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 43.977' DKK VNZ Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 66.668' DKK VNZ Holding A/S (2023) |
Flest årsværk: | 191 årsværk hos VNZ Holding A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af LRE HOLDING ApS (11 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2012 ved VENZO A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Stender-Rechter i 4 år 3 måneder, før stoppet den 30. juni 2016.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 17.535' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LRE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
VNZ Holding A/S
Via LRE HOLDING ApS -
VENZO A/S
Via VNZ Holding A/S -
Aeon Citizen A/S
Via LRE HOLDING ApS -
Aeon Group A/S
Via Aeon Citizen A/S -
Aeon Investments ApS
Via Aeon Group A/S -
Aeon Software A/S
Via Aeon Group A/S
Direktørposter (3)
-
LRE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2012 -
VNZ Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2017 -
Aeon Citizen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2023
Bestyrelsesposter (5)
-
VENZO A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 06.01.2020 -
VNZ Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2021 -
Aeon Citizen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.01.2022 -
Aeon Software A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2024 -
Aeon Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2024
Tidslinje (105)
-
CP Corp ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
MINDRESHAPE A/S (Nu: CP Consult ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
Aeon Services ApS (Nu: Aeon Investments ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.01.2024 - Stadig aktiv
Ejer
06.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Aeon Citizen A/S -
Stifter, Ejer og Direktør
05.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2024 - 07.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.10.2012 - 19.08.2015
Reel ejer
28.10.2012 - 30.06.2023
Direktør
07.04.2017 - 04.09.2018
Bestyrelsesmedlem
04.09.2018 - 10.07.2023
Reel ejer
01.07.2023 - 31.12.2023
Bestyrelsesmedlem
11.07.2023 - 07.06.2024
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
24.01.2024 - 01.06.2024
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Aeon Group A/S
Lars Stender-Rechter er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LRE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.638' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet VNZ Holding A/S (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Stender-Rechter, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Lars Stender-Rechter har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved VNZ Holding A/S der præsenterede et overskud på 31.826' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved AEON AECORN A/S (Nu: MHJ Invest ApS) der præsenterede et underskud på 7.825' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 36 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2018 til 2023 hos CP Consult ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 31.826' DKK (VNZ Holding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.872' DKK (MINDRESHAPE ApS (Nu: CP Consult ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.977' DKK (VNZ Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.205' DKK (MINDRESHAPE ApS (Nu: CP Consult ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Dennis Meldhedegaard-Nielsen.