VENZO A/S
CVR: 30492161 A/S Stiftet 01.04.2007 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
VENZO A/S
-
CVR-nummer30492161
-
Registreret kapital1.509.075 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening, af en direktør og næstformanden i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for IT-relateret virksomhed salg og leverance af (cloud) managed services og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt at drive investeringsvirksomhed.
-
Antal ansatte161 Medarbejdere (154 årsværk, Juli 2024)
-
ProduktionsenhederCPH+1 flere… Skjul
P-nr.: 1029051441
c/o adresse: Hejrevej 34D, 2400 København NV, DK
VENZO A/S
P-nr.: 1013173385
c/o adresse: Mariane Thomsens Gade 4B, 3, 8000 Aarhus C, DK
-
-
Ledelse
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
VNZ Holding A/S
2400 København NV, DKEjerandel: 50-66.65% -
Gautier ApS
4000 Roskilde, DKEjerandel: 5-9.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-04-07 til 31-12-07Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma
2100 København Ø, DK
-
-
Tidslinje
Ny fusion Se tidslinje (113)
Fusion: VENZO.nxt A/S (CVR 40168036)Dato: 15.08.2022Registreringsdato: 22.04.2024Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (113)
Bestyrelsesmedlem: Søren Luplau-PaghDato: 15.04.2024Registreringsdato: 15.04.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?