Lykke Trusbak
Erhvervsaktiv siden: | 11. sep. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | LYKKEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.836' DKK GANKET A/S (Nu: Teknag A/S) (2015) |
Største underskud: | -1.169' DKK HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S (2018) |
Største egenkapital: | 23.842' DKK HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S (2017) |
Største gæld: | 14.058' DKK GANKET A/S (Nu: Teknag A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af LYKKEN ApS (16 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2008 i LYKKEN ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Lykke Trusbak og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Lykke nu besiddet i 16 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 40' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S
Ejerandel: 33.34-49.99% -
LYKKEN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LYKKEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2008
Tidslinje (9)
-
MADE FOR YOU I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2014
Registreringsdato: 30.11.2014 -
MADE FOR YOU I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.03.2014
Registreringsdato: 22.03.2014 -
HOLDINGSELSKABET GANKET A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2014
Registreringsdato: 22.02.2014
Blå bog (fortsat)
Lykke har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.03.2014 - 30.11.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2009 - 22.02.2014
Ejer
29.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Bestyrelsesmedlem
21.10.2009 - 22.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S fremviste et overskud på 3.588' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S fremviste et underskud på 1.169' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.187' DKK (HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.431' DKK (HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 375' DKK (LYKKEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lykke' netværk er Per Trusbak.