Per Trusbak
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1976 (48 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TAG VISION ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.836' DKK GANKET PRODUKTION ApS (Nu: Teknag A/S) (2015) |
Største underskud: | -1.643' DKK DANSK ATRIUMHUS ApS (Nu: TAG VISION ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 23.842' DKK HOLDINGSELSKABET GANKET A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S) (2017) |
Største gæld: | 14.058' DKK GANKET PRODUKTION ApS (Nu: Teknag A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos DANSK ATRIUMHUS ApS (Nu: TAG VISION ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Teknag A/S (32 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for mange år siden hos TAG VISION ApS (tidligere DANSK ATRIUMHUS ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Per Trusbak i 27 år 10 måneder, inden stoppet den 13. februar 2004.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 1.643' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (1)
-
HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2000
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
EJENDOMSSELSKABET GANKET ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET Teknag ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.10.2018
Registreringsdato: 16.10.2018 -
GANKET PRODUKTION ApS (Nu: Teknag A/S)
Fratrådt som direktørDato: 16.10.2018
Registreringsdato: 16.10.2018 -
GANKET PRODUKTION ApS (Nu: Teknag A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.10.2018
Registreringsdato: 16.10.2018
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
11.12.2000 - Stadig aktiv
Ejer
27.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør og Reel ejer
21.06.2011 - 16.10.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
01.05.1986 - 16.10.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.1991 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.05.1976 - 03.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor GANKET PRODUKTION ApS (Nu: Teknag A/S) landede et overskud på 3.836' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor HOLDINGSELSKABET GANKET A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S) landede et underskud på 1.169' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.187' DKK (HOLDINGSELSKABET GANKET A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.643' DKK (DANSK ATRIUMHUS ApS (Nu: TAG VISION ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.431' DKK (HOLDINGSELSKABET GANKET A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -871' DKK (DANSK ATRIUMHUS ApS (Nu: TAG VISION ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Anita Trusbak.