Anita Trusbak
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 1983 (41 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRISØR ANITA ANDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 3.836' DKK GANKET PRODUKTION ApS (Nu: Teknag A/S) (2015) |
Største underskud: | -1.169' DKK HOLDINGSELSKABET GANKET A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 23.842' DKK HOLDINGSELSKABET GANKET A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S) (2017) |
Største gæld: | 14.058' DKK GANKET PRODUKTION ApS (Nu: Teknag A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af FRISØR ANITA ANDERSEN (29 år 1 måned) |
Det begyndte for alvor dengang i 1983 hos FRISØR ANITA ANDERSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Anita Trusbak der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Anita i 29 år 1 måned, inden stoppet den 31. marts 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor frisørsaloner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2012.
Bestyrelsesposter (1)
-
HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
GANKET A/S (Nu: Teknag A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.10.2018
Registreringsdato: 16.10.2018 -
HOLDINGSELSKABET GANKET A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2014
Registreringsdato: 22.02.2014 -
GANKET A/S (Nu: Teknag A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2014
Registreringsdato: 22.02.2014
Blå bog (fortsat)
Anita har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.05.1986 - 21.10.2009
Bestyrelsesmedlem
22.02.2014 - 16.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
23.02.1983 - 31.03.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2000 - 22.10.2009
Bestyrelsesmedlem
22.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anita Trusbak har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos GANKET PRODUKTION ApS (Nu: Teknag A/S) der præsenterede et overskud på 3.836' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos HOLDINGSELSKABET GANKET A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET TEKNAG A/S) der præsenterede et underskud på 1.169' DKK.
Anita har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 5 måneder fra 1986 til 2009 hos Teknag A/S.
En af de forbindelser som går igen i Anita' netværk er Per Trusbak.