Mathias Ærendahl Heldbo
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 2024 (4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Danske Pickleballers (Repræsentant) |
Længste aktivitet: | Ejer af Pickleballers I/S (4 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2024 ved Danske Pickleballers (tidligere Danish Pickleball Society) med titlen som Repræsentant. Denne rolle bestred Mathias Ærendahl Heldbo i 2 måneder, før stoppet den 29. juli 2024.
I dag arbejder virksomheden med andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pickleballers I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Danish Pickleball Society (Nu: Danske Pickleballers)
Fratrådt som repræsentantDato: 29.07.2024
Registreringsdato: 29.07.2024 -
Pickleballers DK I/S (Nu: Pickleballers I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.05.2024
Registreringsdato: 25.05.2024 -
Danish Pickleball Society (Nu: Danske Pickleballers)
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024
Blå bog (fortsat)
Mathias har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
25.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
22.05.2024 - 29.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Mathias' netværk er Joachim Litman.