Joachim Litman
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Light Innovative Technology IVS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 0' DKK Light Innovative Technology IVS (2016) |
Største gæld: | 0' DKK Light Innovative Technology IVS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Litman Consulting (3 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede i 2016 i Light Innovative Technology IVS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Joachim Litman i 1 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 6. februar 2018.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. november 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pickleballers I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Danske Pickleballers
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.07.2024
Tidslinje (8)
-
Danske Pickleballers
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.07.2024
Registreringsdato: 30.07.2024 -
Pickleballers DK I/S (Nu: Pickleballers I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.05.2024
Registreringsdato: 25.05.2024 -
Litman Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.06.2021
Registreringsdato: 23.06.2021
Blå bog (fortsat)
Joachim har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
30.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
25.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
05.05.2018 - 23.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.06.2016 - 06.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Joachim' netværk er Mathias Ærendahl Heldbo.