Caroline Vejvad
Erhvervsaktiv siden: | 7. apr. 2022 (2 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOTORCENTRUM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.974' DKK MOTORCENTRUM A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.314' DKK MOTORCENTRUM A/S (2021) |
Største gæld: | 12.367' DKK MOTORCENTRUM A/S (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos MOTORCENTRUM A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MOTORCENTRUM A/S (11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2022 ved MOTORCENTRUM A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Caroline Vejvad i 11 måneder, før stoppet den 28. marts 2023.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 757' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
MOTORCENTRUM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2024
Tidslinje (3)
-
MOTORCENTRUM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
MOTORCENTRUM A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023 -
MOTORCENTRUM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022
Blå bog (fortsat)
Caroline Vejvad har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved MOTORCENTRUM A/S der præsenterede et overskud på 1.272' DKK.
Caroline har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 måneder fra 2022 til 2023 hos MOTORCENTRUM A/S.
En af de forbindelser som går igen i Caroline' netværk er Allan Vejvad.