Allan Vejvad
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 2010 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOTORCENTRUM A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.974' DKK MOTORCENTRUM A/S (2021) |
Største underskud: | -6.904' DKK 55Nord P/S (Nu: FDF og KFUM-Spejdernes Forlag P/S) (2022) |
Største egenkapital: | 8.465' DKK 55Nord P/S (Nu: FDF og KFUM-Spejdernes Forlag P/S) (2017) |
Største gæld: | 15.967' DKK 55Nord P/S (Nu: FDF og KFUM-Spejdernes Forlag P/S) (2022) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos 55Nord P/S (Nu: FDF og KFUM-Spejdernes Forlag P/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af AV HOLDING ApS (13 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2010 i MOTORCENTRUM A/S i rollen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør har Allan Vejvad nu bestreddet i 13 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 757' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AV HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MOTORCENTRUM A/S
Via AV HOLDING ApS -
AV Ejendomme Silkeborg ApS
Via AV HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
AV Ejendomme Silkeborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2015 -
MOTORCENTRUM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2010 -
AV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
MOTORCENTRUM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2010
Tidslinje (15)
-
55Nord P/S (Nu: FDF og KFUM-Spejdernes Forlag P/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2022
Registreringsdato: 09.10.2022 -
Komplementarselskabet 55Nord ApS (Nu: Komplementarselskabet FDF og KFUM-Spejdernes Forlag ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2022
Registreringsdato: 09.10.2022 -
55Nord P/S (Nu: FDF og KFUM-Spejdernes Forlag P/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022
Blå bog (fortsat)
Allan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
14.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2022 - 09.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2022 - 09.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Allan Vejvad er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AV HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.236' DKK. Gennem holdingselskabet AV HOLDING ApS har Allan derfor også andele i MOTORCENTRUM A/S (100%) & AV Ejendomme Silkeborg ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Allan Vejvad, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MOTORCENTRUM A/S kunne fremvise et overskud på 1.974' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor AV Ejendomme Silkeborg ApS kunne fremvise et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 877' DKK (AV HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.257' DKK (55Nord P/S (Nu: FDF og KFUM-Spejdernes Forlag P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.236' DKK (AV HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.483' DKK (55Nord P/S (Nu: FDF og KFUM-Spejdernes Forlag P/S)).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Knud Bundgaard.