Knud Bundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1988 (35 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NEWBRIDGE NETWORKS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 11.104' DKK FRONT-DATA DANMARK A/S (2014-15) |
Største underskud: | -33.462' DKK DOMUS AXEL A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 19.447' DKK FRONT-DATA DANMARK A/S (2014-15) |
Største gæld: | 194.461' DKK DOMUS AXEL A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos FRONT-DATA DANMARK A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af KNUDBUNDGAARD v/Knud Bundgaard (14 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 hos NEWBRIDGE NETWORKS A/S (tidligere ApS SPKR 2168) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Knud Bundgaard i 5 år 10 måneder, inden stoppet den 12. august 1994.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. oktober 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KNUDBUNDGAARD v/Knud Bundgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
MOTORCENTRUM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2024
Tidslinje (38)
-
MOTORCENTRUM A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
FONDEN TURISME-SILKEBORG (Nu: FONDEN VISITSILKEBORG) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018 -
CHALLENGE: WATER ApS (Nu: DWTH ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.05.2015
Registreringsdato: 12.05.2015
Blå bog (fortsat)
Knud har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2013 - 30.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.09.2014 - 12.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2011 - 14.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Knud Bundgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN TURISME-SILKEBORG (Nu: FONDEN VISITSILKEBORG) der præsenterede et overskud på 265' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN TURISME-SILKEBORG (Nu: FONDEN VISITSILKEBORG) der præsenterede et underskud på 408' DKK.
Knud har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 8 måneder fra 2003 til 2010 hos DSI-NEXT A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 757' DKK (MOTORCENTRUM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 33.462' DKK (DOMUS AXEL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.895' DKK (MOTORCENTRUM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -126.762' DKK (DOMUS AXEL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Allan Vejvad.