Eske Alexander Broch
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2021 (3 år) |
Karrieren startede hos: | A1 Staff ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2' DKK A1 Staff ApS (2022-23) |
Største underskud: | -23' DKK A1 Staff ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 27' DKK A1 Staff ApS (2020-21) |
Største gæld: | 17' DKK A1 Staff ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af A1 Staff ApS (2 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2021 hos A1 Staff ApS i rollen som Ejer og Direktør. Eske Alexander Broch købte en del af virksomheden d. 1. september 2021 og fik dermed en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Eske af: David Fredrick Andrade. Titlen som Ejer og Direktør har Eske nu bestreddet i 2 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor vikarbureauer. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 2' DKK.
Direktørposter (1)
-
A1 Staff ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024
Tidslinje (5)
-
A1 Staff ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
A1 Staff ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
A1 Staff ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor A1 Staff ApS kunne fremvise et overskud på 2' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor A1 Staff ApS kunne fremvise et underskud på 23' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Eske' netværk er David Fredrick Andrade.