David Fredrick Andrade
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAVID & GOLIATH ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.247' DKK VESTEGNENS TRANSPORT SERVICE ApS (Nu: VTS Nordic ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -1.679' DKK VESTEGNENS TRANSPORT SERVICE ApS (Nu: VTS Nordic ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 3.222' DKK VESTEGNENS TRANSPORT SERVICE ApS (Nu: VTS Nordic ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 11.903' DKK VESTEGNENS TRANSPORT SERVICE ApS (Nu: VTS Nordic ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos VESTEGNENS TRANSPORT SERVICE ApS (Nu: VTS Nordic ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Solstice Holding ApS (5 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2001 i DAVID & GOLIATH ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred David Fredrick Andrade i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 26. februar 2004.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Solstice Holding ApS
Ejerandel: 100% -
A1 Staff ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VTS Nordic ApS
Via Solstice Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Solstice Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2023 -
VTS Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2023
Tidslinje (34)
-
Solstice Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
VTS Nordic ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.10.2023
Registreringsdato: 16.10.2023 -
VESTEGNENS TRANSPORT SERVICE ApS (Nu: VTS Nordic ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023
Blå bog (fortsat)
David har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
25.11.2022 - 25.11.2022
Reel ejer
25.11.2022 - 29.06.2023
Reel ejer
30.06.2023 - 27.06.2024
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.01.2019 - 26.06.2022
Direktør
01.02.2019 - 09.10.2023
Reel ejer
27.06.2022 - Stadig aktiv
Direktør
16.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
10.10.2018 - 09.10.2023
Ejer
10.10.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2022 - Stadig aktiv
Direktør
13.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.08.2020 - 31.08.2023
Reel ejer
14.08.2020 - 31.08.2021
Ejer
01.09.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.04.2020 - 30.09.2020
Ejer
01.04.2020 - 28.02.2022
Reel ejer
01.10.2020 - 30.07.2021
Bestyrelsesmedlem
01.03.2021 - 14.10.2022
Reel ejer
31.07.2021 - 28.02.2022
Ejerandel: 50%
David Fredrick Andrade er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Solstice Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -899' DKK. Igennem holdingselskabet Solstice Holding ApS har David derfor også ejerandele i VTS Nordic ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for David Fredrick Andrade, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor VESTEGNENS TRANSPORT SERVICE ApS (Nu: VTS Nordic ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.247' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor VESTEGNENS TRANSPORT SERVICE ApS (Nu: VTS Nordic ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.679' DKK.
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Eske Alexander Broch.