Marcus Brøllund Reiersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. aug. 2021 (3 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | PS Gastro ApS (Ejer) |
Største overskud: | 117' DKK Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS) (2023) |
Største underskud: | -59' DKK MP Investment Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 126' DKK Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS) (2023) |
Største gæld: | 670' DKK Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MBReiersen Holding ApS (2 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2021 i PS Gastro ApS (tidligere Reveuse ApS) i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaen Patrick Pethrea Petersen at Marcus Brøllund Reiersen stiftede PS Gastro ApS den dag i august 2021. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Marcus nu besiddet i 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor event catering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MBReiersen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MP Investment Holding ApS
Via MBReiersen Holding ApS -
MPCatering ApS
Via MP Investment Holding ApS -
N/M Tanning ApS
Via MP Investment Holding ApS
Direktørposter (4)
-
N/M Tanning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2022 -
MBReiersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2022 -
MP Investment Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2022 -
MPCatering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2022
Tidslinje (9)
-
Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
N/M Tanning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.12.2022
Registreringsdato: 27.12.2022 -
KVAL ApS (Nu: MPCatering ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2022
Registreringsdato: 23.02.2022
Blå bog (fortsat)
Marcus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
27.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
23.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
24.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.08.2021 - 30.03.2023
Reel ejer
17.08.2021 - 14.02.2023
Ejerandel: 50%
Marcus Brøllund Reiersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MBReiersen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 31' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet MP Investment Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Marcus Brøllund Reiersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS) landede et overskud på 117' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MP Investment Holding ApS landede et underskud på 59' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 117' DKK (Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 29' DKK (N/M Tanning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 126' DKK (Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -17' DKK (KVAL ApS (Nu: MPCatering ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Marcus' netværk er Patrick Pethrea Petersen.