Patrick Pethrea Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2020 (4 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ByHenrikke I/S (Ejer) |
Største overskud: | 117' DKK Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS) (2023) |
Største underskud: | -59' DKK MP Investment Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 134' DKK PSNielsen Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 670' DKK Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af PS Gastro ApS (3 år 1 måned) |
Det hele startede i 2020 ved ByHenrikke I/S i rollen som Ejer. Patrick Pethrea Petersen købte en del af virksomheden d. 1. januar 2020 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Patrick af: Henrik Pethrea Petersen. Rollen som Ejer har Patrick nu bestreddet i 1 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PSNielsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
PS Gastro ApS
Via PSNielsen Holding ApS -
MP Investment Holding ApS
Via PSNielsen Holding ApS -
MPCatering ApS
Via MP Investment Holding ApS -
N/M Tanning ApS
Via MP Investment Holding ApS
Direktørposter (4)
-
PSNielsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2022 -
PS Gastro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2021 -
MPCatering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2022 -
MP Investment Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2022
Tidslinje (11)
-
KVAL ApS (Nu: MPCatering ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2022
Registreringsdato: 23.02.2022 -
Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.02.2022
Registreringsdato: 15.02.2022 -
MP Investment Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2022
Registreringsdato: 24.01.2022
Blå bog (fortsat)
Patrick har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
24.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
17.08.2021 - 13.02.2023
Direktør
17.08.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2020 - 30.11.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Patrick Pethrea Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PSNielsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 134' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet MP Investment Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Patrick Pethrea Petersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS) kunne fremvise et overskud på 117' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MP Investment Holding ApS kunne fremvise et underskud på 59' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 117' DKK (Reveuse ApS (Nu: PS Gastro ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19' DKK (KVAL ApS (Nu: MPCatering ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 134' DKK (PSNielsen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -17' DKK (KVAL ApS (Nu: MPCatering ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Patrick' netværk er Marcus Brøllund Reiersen.