Jon Loitegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2019 (5 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | INSOFT Eksekver ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 116' DKK INSOFT Eksekver ApS (2019) |
Største underskud: | -64' DKK INSOFT Eksekver ApS (2022) |
Største egenkapital: | 199' DKK INSOFT Eksekver ApS (2021) |
Største gæld: | 106' DKK INSOFT Eksekver ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INSOFT Eksekver ApS (5 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2019 i INSOFT Eksekver ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jon Loitegaard i 5 år, inden stoppet d. 8. januar 2024.
I dag opererer virksomheden indenfor computerprogrammering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 25' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
INSOFT Eksekver ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023
Tidslinje (4)
-
Navn ændret fra Jon Løitegaard til Jon Loitegaard
Ændrede navnDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
INSOFT Eksekver ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
INSOFT Eksekver ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Navnehistorik (2)
-
18.03.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 17.03.2024
Blå bog (fortsat)
Jon Loitegaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i INSOFT Eksekver ApS der præsenterede et overskud på 116' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i INSOFT Eksekver ApS der præsenterede et underskud på 64' DKK.
Jon har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år fra 2019 til 2024 hos INSOFT Eksekver ApS.
En af de forbindelser som går igen i Jon' netværk er Jan Poulsen.