Jan Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | INPROJECT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 658' DKK Jan Poulsen Holding ApS (2020-21) |
Største underskud: | -515' DKK Jan Poulsen Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.853' DKK Jan Poulsen Holding ApS (2020-21) |
Største gæld: | 779' DKK Jan Poulsen Holding ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos EKSEKVER IVS (Nu: EKSEKVER ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af EKSEKVER ApS (9 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2004 i INPROJECT ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jan Poulsen i 8 måneder, før fratrædelsen d. 1. februar 2005.
Dengang var virksomhedens branche indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. april 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jan Poulsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
INSOFT Eksekver ApS
Via Jan Poulsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
INSOFT Eksekver ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.02.2024 -
Jan Poulsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
INSOFT Eksekver ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
INSOFT Eksekver ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
INSOFT Eksekver ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
10.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2018 - 08.01.2024
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.01.2024 - 29.02.2024
Direktør
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Reel ejer
18.03.2014 - 30.06.2021
Direktør
18.03.2014 - 23.08.2023
Ejer
01.04.2014 - 01.04.2014
Ejer
01.07.2021 - 29.12.2023
Bestyrelsesmedlem
23.08.2023 - 29.12.2023
Ejerandel: 90-99.99% -
Direktør
24.06.2004 - 28.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.11.2005 - 28.02.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jan Poulsen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 1.180' DKK. Gennem holdingselskabet Jan Poulsen Holding ApS har Jan derfor også andele i INSOFT Eksekver ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jan Poulsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Jan Poulsen Holding ApS kunne fremvise et overskud på 658' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Jan Poulsen Holding ApS kunne fremvise et underskud på 515' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 233' DKK (Jan Poulsen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.180' DKK (Jan Poulsen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 159' DKK (INSOFT Eksekver ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Jon Loitegaard.