Simon Dennis Williams
Erhvervsaktiv siden: | 16. feb. 2021 (3 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NOVANO I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af FlytteMændene I/S (1 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2021 i NOVANO I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jakob Harmankaya Nissen at Simon Dennis Williams stiftede NOVANO I/S den dag i februar 2021. Hvervet som Ejer og Stifter havde Simon i 4 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FlytteMændene I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
FlytteMændene ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FlytteMændene ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2024
Tidslinje (7)
-
FlytteMændene ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.08.2024
Registreringsdato: 04.08.2024 -
FlytteMændene ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 03.08.2024
Registreringsdato: 03.08.2024 -
FlytteMændene ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024
Blå bog (fortsat)
Simon har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.11.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
09.01.2024 - 03.08.2024
Direktør
09.01.2024 - Stadig aktiv
Ejer
04.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.02.2021 - 30.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Jakob Harmankaya Nissen.