Jakob Harmankaya Nissen
Erhvervsaktiv siden: | 16. feb. 2021 (3 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NOVANO I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af FlytteMændene I/S (1 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2021 ved NOVANO I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Simon Dennis Williams at Jakob Harmankaya Nissen stiftede NOVANO I/S den dag i februar 2021. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jakob i 4 måneder, før stoppet den 30. juni 2021.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FlytteMændene I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
FlytteMændene ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2024
Tidslinje (14)
-
FlytteMændene ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.08.2024
Registreringsdato: 04.08.2024 -
FlytteMændene ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024 -
FlytteMændene ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024
Blå bog (fortsat)
Jakob har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.11.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
09.01.2024 - 04.08.2024
Direktør
09.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
20.05.2023 - 06.07.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
27.04.2023 - 06.05.2023
Reel ejer
02.05.2023 - 06.05.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
23.08.2022 - 16.11.2022
Reel ejer
04.09.2022 - 16.11.2022
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Simon Dennis Williams.