Peter Guldager Friis
Erhvervsaktiv siden: | 13. jan. 2021 (3 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nine Realms Venture Capital ApS (Ejer) |
Største overskud: | 457' DKK Friis FIRE ApS (2023) |
Største underskud: | -388' DKK Nine Realms SPV 1 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 280' DKK Friis FIRE ApS (2023) |
Største gæld: | 441' DKK SCP af 13. januar 2021 ApS (Nu: Nine Realms Venture Capital ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Nine Realms Venture Capital ApS (3 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2021 ved Nine Realms Venture Capital ApS (tidligere SCP af 13. januar 2021 ApS) med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Sune Stilling, Peter Hove Hildebrandt at Peter Guldager Friis stiftede Nine Realms Venture Capital ApS den dag i januar 2021. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter bestred Peter i 2 år 10 måneder, før stoppet den 1. december 2023.
Virksomheden opererede indenfor formueforvaltning. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2021 kunne vise et underskud på 184' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Friis FIRE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Nine Realms Venture Capital ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Friis FIRE ApS -
Nine Realms Venture Capital Fund I K/S
Via Nine Realms Venture Capital ApS -
Nine Realms General Partner I ApS
Via Nine Realms Venture Capital ApSNyt selskab -
Nine Realms SPV 1 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Friis FIRE ApS
Direktørposter (2)
-
Nine Realms General Partner I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2024 -
Friis FIRE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2022
Tidslinje (11)
-
SCP af 13. januar 2021 ApS (Nu: Nine Realms Venture Capital ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Nine Realms SPV 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Nine Realms General Partner I ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
28.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Nine Realms Venture Capital ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.01.2021 - 20.08.2024
Reel ejer
13.01.2021 - 01.12.2023
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
15.02.2022 - 19.08.2024
Ejer
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Friis FIRE ApS -
Ejer
01.06.2021 - 01.12.2023
Ejerandel: 33,33%
Peter Guldager Friis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Friis FIRE ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 280' DKK. Igennem holdingselskabet Friis FIRE ApS har Peter derfor også ejerandele i Nine Realms Venture Capital ApS (20-24.99%), Nine Realms Venture Capital Fund I K/S (20-24.99%) og Nine Realms SPV 1 ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Guldager Friis, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Friis FIRE ApS kunne offentliggøre et overskud på 457' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Nine Realms SPV 1 ApS kunne offentliggøre et underskud på 388' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 457' DKK (Friis FIRE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 134' DKK (Kommanditselskabet af 31. maj 2021 (Nu: Nine Realms Venture Capital Fund I K/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 280' DKK (Friis FIRE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -156' DKK (Kommanditselskabet af 31. maj 2021 (Nu: Nine Realms Venture Capital Fund I K/S)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Sune Stilling.