Sune Stilling
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fromtu A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 136' DKK StillInvest ApS (2023) |
Største underskud: | -28.660' DKK GateTu P/S (Nu: Selskabet af 41119 2019 P/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 22.389' DKK GateTu P/S (Nu: Selskabet af 41119 2019 P/S) (2017-18) |
Største gæld: | 1.433' DKK GateTu P/S (Nu: Selskabet af 41119 2019 P/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Nine Realms Venture Capital ApS (3 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2016 ved Fromtu A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Sune Stilling i 1 år 5 måneder, før stoppet den 23. maj 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. marts 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
StillInvest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Nine Realms Venture Capital ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via StillInvest ApS -
Nine Realms Venture Capital Fund I K/S
Via Nine Realms Venture Capital ApS -
Nine Realms General Partner I ApS
Via Nine Realms Venture Capital ApSNyt selskab -
Nine Realms SPV 1 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via StillInvest ApS
Direktørposter (2)
-
StillInvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2022 -
Nine Realms General Partner I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
SCP af 13. januar 2021 ApS (Nu: Nine Realms Venture Capital ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Nine Realms SPV 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Nine Realms General Partner I ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024
Blå bog (fortsat)
Sune har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.01.2021 - 20.08.2024
Reel ejer
13.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Direktør
15.02.2022 - 19.08.2024
Reel ejer
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,66% -
Ejer
01.06.2021 - 01.12.2023
Reel ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Sune Stilling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn StillInvest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -26' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Nine Realms SPV 1 ApS (41,66%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Sune Stilling, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor StillInvest ApS kunne fremvise et overskud på 136' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Nine Realms SPV 1 ApS kunne fremvise et underskud på 388' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 136' DKK (StillInvest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 134' DKK (Kommanditselskabet af 31. maj 2021 (Nu: Nine Realms Venture Capital Fund I K/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -26' DKK (StillInvest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -156' DKK (Kommanditselskabet af 31. maj 2021 (Nu: Nine Realms Venture Capital Fund I K/S)).
En af de forbindelser som går igen i Sune' netværk er Peter Guldager Friis.