Anne Stampe Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2020 (3 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anne Stampe Olesen Holding ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 9.224' DKK Eyda ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.798' DKK Nordic Female Founders APS (2023) |
Største egenkapital: | 14.251' DKK Eyda ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.389' DKK Eyda ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Eyda ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Anne Stampe Olesen Holding ApS (3 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2020 ved Anne Stampe Olesen Holding ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Anne Stampe Olesen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Anne nu bestreddet i 3 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 3 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 3.018' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Anne Stampe Olesen Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Stampe Horses ApS
Ejerandel: 50-66.65%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (24)
-
NFF Group Holding ApS
Via Anne Stampe Olesen Holding ApS -
Nordic Female Founders APS
Via NFF Group Holding ApS -
NFF Group one ApS
Via NFF Group Holding ApS -
MIN MAVE ApS
Via NFF Group one ApS -
Mille&Lykke ApS
Via NFF Group one ApS -
EventyrCykler ApS
Via NFF Group one ApS -
Venge ApS
Via NFF Group one ApS -
KlubVenus ApS
Via NFF Group one ApS -
DeSonic ApS
Via NFF Group one ApS -
Lucia-Holding ApS
Via NFF Group one ApS -
Lucia Care ApS
Via Lucia-Holding ApS -
Lucia Care Clinic ApS
Via Lucia-Holding ApS -
Vinhuset ApS
Via NFF Group one ApS -
Period People ApS
Via NFF Group one ApS -
Min kreative verden ApS
Via NFF Group one ApS -
IVet ApS
Via NFF Group one ApS -
TheClayPlay ApS
Via NFF Group one ApS -
Little Savage ApS
Via NFF Group one ApS -
Hush Little One ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via NFF Group one ApS -
KongWalther ApS
Via NFF Group one ApS -
Wecycle Furniture ApS
Via NFF Group one ApS -
Linucare ApS
Via NFF Group one ApS -
Gavn Studio ApS
Via NFF Group one ApS -
Nature's Hoof Help ApS
Via NFF Group one ApS
Direktørposter (5)
-
Nordic Female Founders APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2020 -
Anne Stampe Olesen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2020 -
Stampe Horses ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2024 -
NFF Group Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2020 -
NFF Group one ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2020
Bestyrelsesposter (17)
-
Venge ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.03.2024 -
Lucia Care ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2021 -
Mille&Lykke ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.12.2022 -
Period People ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.01.2024 -
DeSonic ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.07.2022 -
Lucia-Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2021 -
FONDEN ARSENALET
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.05.2023 -
KongWalther ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.03.2023 -
KlubVenus ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.11.2021 -
NFF Group Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2021 -
MIN MAVE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.02.2024 -
Little Savage ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.01.2023 -
TheClayPlay ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.01.2023 -
Min kreative verden ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2021 -
Wecycle Furniture ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.02.2024 -
Vinhuset ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.01.2024 -
Nature's Hoof Help ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (38)
-
Hush Little One ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Seamless Basic ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
Nordic Coffee House ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024
Blå bog (fortsat)
Anne har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via NFF Group one ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
26.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via NFF Group one ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
05.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via NFF Group one ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejer
19.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via NFF Group one ApS
Anne Stampe Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Anne Stampe Olesen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.562' DKK. Igennem holdingselskabet Anne Stampe Olesen Holding ApS har Anne derfor også ejerandele i NFF Group Holding ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Anne Stampe Olesen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Anne Stampe Olesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved Eyda ApS der præsenterede et overskud på 9.224' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved NFF Group Holding ApS der præsenterede et underskud på 2.759' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 17 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 7 måneder fra 2021 til i dag hos NFF Group Holding ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.397' DKK (NFF Group one ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.798' DKK (Nordic Female Founders APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.512' DKK (NFF Group one ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.169' DKK (Lucia Care ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Johan Sebastian Schur.