Simon Illum Nøiers Fischer-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2020 (4 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Foreningen Revyen i Helsingør FMBA (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25' DKK Foreningen Revyen i Helsingør FMBA (2022) |
Største underskud: | -1' DKK Foreningen Revyen i Helsingør FMBA (2020) |
Største egenkapital: | 32' DKK Foreningen Revyen i Helsingør FMBA (2023) |
Største gæld: | 13' DKK Foreningen Revyen i Helsingør FMBA (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Foreningen Revyen i Helsingør FMBA (4 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2020 ved Foreningen Revyen i Helsingør FMBA som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Simon Illum Nøiers Fischer-Nielsen i 4 år 2 måneder, før fratrædelsen den 29. august 2024.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Simon Nøiers Speak
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Foreningen Revyen i Helsingør FMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
Simon Nøiers Speak (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.08.2021
Registreringsdato: 23.08.2021 -
Foreningen Revyen i Helsingør FMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2020
Registreringsdato: 22.06.2020
Blå bog (fortsat)
Simon har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.06.2020 - 29.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab