Dan Sandur Schlosser
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Schlosser Media v/Dan Schlosser (Ejer) |
Største overskud: | 25' DKK Foreningen Revyen i Helsingør FMBA (2022) |
Største underskud: | -1' DKK Foreningen Revyen i Helsingør FMBA (2020) |
Største egenkapital: | 32' DKK Foreningen Revyen i Helsingør FMBA (2023) |
Største gæld: | 13' DKK Foreningen Revyen i Helsingør FMBA (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Schlosser Media v/Dan Schlosser (8 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2003 hos Schlosser Media v/Dan Schlosser (tidligere Vox-Box v/Dan Schlosser) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Dan Sandur Schlosser der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Dan i 8 år 5 måneder, inden stoppet den 23. november 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. november 2011.
Bestyrelsesposter (1)
-
Foreningen Revyen i Helsingør FMBA
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.08.2024 Ny
Tidslinje (5)
-
Foreningen Revyen i Helsingør FMBA (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
Foreningen Revyen i Helsingør FMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2024
Registreringsdato: 28.08.2024 -
Foreningen Revyen i Helsingør FMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2020
Registreringsdato: 22.06.2020
Blå bog (fortsat)
Dan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.06.2020 - 28.08.2024
Bestyrelsesmedlem
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2003 - 23.11.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Dan Sandur Schlosser har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Foreningen Revyen i Helsingør FMBA der præsenterede et overskud på 25' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos Foreningen Revyen i Helsingør FMBA der præsenterede et underskud på 1' DKK.
Dan har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 2 måneder fra 2020 til 2024 hos Foreningen Revyen i Helsingør FMBA.
En af de forbindelser som går igen i Dan' netværk er Le Emilie Münster-Swendsen.