Patrick Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2020 (4 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vinunder ApS (Ejer) |
Største overskud: | 507' DKK Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -354' DKK Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 505' DKK Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 7.326' DKK Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af P&A Holding ApS (3 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2020 i Vinunder ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med forretningspartnerne Dennis Høpfner Blicher Persson, Eriksen Holdingselskab ApS at Patrick Eriksen stiftede Vinunder ApS den dag i juni 2020. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør bestred Patrick i 11 måneder, før fratrædelsen d. 26. maj 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P&A Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Motorkompagniet Holding ApS
Via P&A Holding ApS -
Selskabet af 12. juli 2023 ApS UNDER KONKURS
Via Motorkompagniet Holding ApS -
Selskabet af 06 december 2023 ApS
Via Motorkompagniet Holding ApS
Direktørposter (1)
-
P&A Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
P&A Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022 -
P&A Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.02.2022
Registreringsdato: 27.02.2022 -
Vinunder ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021
Blå bog (fortsat)
Patrick har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2020 - 21.12.2021
Reel ejer
22.12.2021 - 27.02.2022
Reel ejer
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,22% -
Reel ejer
24.11.2020 - 21.12.2021
Reel ejer
22.12.2021 - 27.02.2022
Reel ejer
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,22% -
Stifter og Ejer
19.11.2020 - 27.02.2022
Direktør
19.11.2020 - Stadig aktiv
Ejer
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.2020 - 26.05.2021
Ejerandel: 33,33%
Patrick Eriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn P&A Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 22' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Motorkompagniet Holding ApS (22,22%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Patrick Eriksen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor P&A Holding ApS kunne fremvise et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34' DKK (Motorkompagniet Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 147' DKK (Motorkompagniet Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 22' DKK (P&A Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Patrick' netværk er Nicklas Eriksen.