Nicklas Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2020 (4 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vinunder ApS (Direktør) |
Største overskud: | 507' DKK Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -354' DKK Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 505' DKK Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 7.326' DKK Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Eriksen Holdingselskab ApS (4 år 3 måneder) |
Det startede i 2020 hos Vinunder ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Nicklas Eriksen i 11 måneder, før stoppet d. 26. maj 2021.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Eriksen Holdingselskab ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Motorkompagniet Holding ApS
Via Eriksen Holdingselskab ApS -
Selskabet af 12. juli 2023 ApS UNDER KONKURS
Via Motorkompagniet Holding ApS -
Selskabet af 06 december 2023 ApS
Via Motorkompagniet Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Eriksen Holdingselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2020 -
Motorkompagniet Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2020 -
Selskabet af 06 december 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.09.2023
Registreringsdato: 18.09.2023 -
Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 06 december 2023 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.07.2023
Registreringsdato: 11.07.2023 -
Eriksen Holdingselskab ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022
Blå bog (fortsat)
Nicklas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
11.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Motorkompagniet Holding ApS -
Reel ejer og Direktør
29.11.2020 - 18.09.2023
Reel ejer
22.12.2021 - 27.02.2022
Reel ejer
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,22% -
Reel ejer
24.11.2020 - 21.12.2021
Direktør
24.11.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2021 - 27.02.2022
Reel ejer
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,22% -
Stifter og Ejer
26.06.2020 - 27.02.2022
Direktør
26.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.08.2020 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nicklas Eriksen er desuden ejer af holdingselskabet Motorkompagniet Holding ApS (ejer pt. 22,22%). Gennem holdingselskabet Motorkompagniet Holding ApS ejes der også andele i Selskabet af 12. juli 2023 ApS (100%) samt Selskabet af 06 december 2023 ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Nicklas Eriksen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS) kunne fremvise et overskud på 507' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Motorkompagniet ApS (Nu: Selskabet af 12. juli 2023 ApS) kunne fremvise et underskud på 354' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34' DKK (Motorkompagniet Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 147' DKK (Motorkompagniet Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3' DKK (Eriksen Holdingselskab ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicklas' netværk er Henrik Vick.