Søren Ahrendsen Kaysen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2020 (4 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DS Vinduespuds I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af DS Vinduespuds I/S (3 år) |
Karrieren I Danmark startede i 2020 hos DS Vinduespuds I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Daniel Martin Sandrews at Søren Ahrendsen Kaysen stiftede DS Vinduespuds I/S den dag i juni 2020. Titlen som Ejer og Stifter bestred Søren i 3 år, før stoppet d. 4. juli 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen vinduespolering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. juli 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SK Vinduespuds
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Pædagogisk kompetence team I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (4)
-
Specialpædagogisk kompetence team I/S (Nu: Pædagogisk kompetence team I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
DS Vinduespuds I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023 -
SK Vinduespuds (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.04.2023
Registreringsdato: 14.04.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.10.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
14.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
08.06.2020 - 04.07.2023
Reel ejer
16.01.2021 - 04.07.2023
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Daniel Martin Sandrews.