Daniel Martin Sandrews
Erhvervsaktiv siden: | 8. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stars Pizza.Kebab v/Daniel Akhaiqar (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af DS Vinduespuds I/S (3 år) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2004 i Stars Pizza.Kebab v/Daniel Akhaiqar i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Daniel Martin Sandrews der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Daniel i 2 måneder, inden stoppet d. 1. juni 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pædagogisk kompetence team I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Specialpædagogisk kompetence team I/S (Nu: Pædagogisk kompetence team I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
DS Vinduespuds I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023 -
DS Vinduespuds I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.06.2020
Registreringsdato: 08.06.2020
Blå bog (fortsat)
Daniel har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.10.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
08.06.2020 - 04.07.2023
Reel ejer
16.01.2021 - 04.07.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
08.03.2004 - 01.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Niki Soelberg Hansen.