Niki Soelberg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 2019 (5 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Vinduespolering v/ Niki Hansen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vinduespolering v/ Niki Hansen (1 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2019 ved Vinduespolering v/ Niki Hansen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Niki Soelberg Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Niki i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen vinduespolering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pædagogisk kompetence team I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Specialpædagogisk kompetence team I/S (Nu: Pædagogisk kompetence team I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
Special Pædagogisk Team i/s (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.03.2022
Registreringsdato: 26.03.2022 -
Vinduespolering v/ Niki Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Niki har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.10.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
03.12.2020 - 27.03.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
03.08.2019 - 30.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Niki' netværk er Daniel Martin Sandrews.