Charlotte Cook
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 2020 (4 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.224' DKK TOPSHØJ HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -27' DKK FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 10.671' DKK TOPSHØJ HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.432' DKK FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (4 år 6 måneder) |
Det begyndte den dag i 2020 i FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Charlotte Cook nu besiddet i 4 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor specialskoler for handicappede. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 546' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOPSHØJ HOLDING ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS
Via TOPSHØJ HOLDING ApS -
Topshøj 2017 ApS
Via TOPSHØJ HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Cooks Hestepraksis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2020 -
Hillerød Hestepraksis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
C. Cook Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
C. Cook Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
Hillerød Hestepraksis ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
30.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Reel ejer og Direktør
15.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via TOPSHØJ HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
15.04.2020 - 07.05.2024
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor TOPSHØJ HOLDING ApS landede et overskud på 3.224' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Jannike Fogh.