Jannike Fogh
Erhvervsaktiv siden: | 21. okt. 1991 (32 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (Direktør) |
Største overskud: | 13.529' DKK Nordic Compound Invest A/S (2021) |
Største underskud: | -3.780' DKK Nordic Compound Invest A/S (2023) |
Største egenkapital: | 150.268' DKK Nordic Compound Invest A/S (2023) |
Største gæld: | 4.432' DKK FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (32 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1991 ved FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS i rollen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør har Jannike Fogh nu bestreddet i 32 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor specialskoler for handicappede. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 546' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOPSHØJ HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS
Via TOPSHØJ HOLDING ApS -
Topshøj 2017 ApS
Via TOPSHØJ HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.1991 -
Topshøj 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2017 -
TOPSHØJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.1997
Bestyrelsesposter (1)
-
FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.03.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2020
Registreringsdato: 09.03.2020 -
KILDEN TOPSHØJ ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.09.2018
Registreringsdato: 05.09.2018 -
Børn og Unge Rådgivning v/Psykolog Jannike Fogh (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Jannike har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
26.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter og Direktør
04.11.1997 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Direktør
21.10.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.06.2020 - 02.08.2020
Reel ejer
03.08.2020 - 01.02.2021
Ejerandel: 29,07% -
Direktør
05.04.2006 - 05.09.2018
Reel ejer
27.11.2014 - 13.02.2019
Ejerandel: 100%
Jannike Fogh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TOPSHØJ HOLDING ApS (ejer lige nu 70%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 10.671' DKK. Gennem holdingselskabet TOPSHØJ HOLDING ApS har Jannike derfor også andele i FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (100%) og Topshøj 2017 ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jannike Fogh, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor TOPSHØJ HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 3.224' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor KILDEN TOPSHØJ ApS kunne fremvise et underskud på 51' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jannike' netværk er Christian Cook.