Christian Cook
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Driftsselskab af 11.01.2017 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.224' DKK TOPSHØJ HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.981' DKK Habitat Ejendomme A/S (Nu: Driftsselskab af 11.01.2017 ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 10.671' DKK TOPSHØJ HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 7.283' DKK Habitat Ejendomme A/S (Nu: Driftsselskab af 11.01.2017 ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS (4 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2018 ved Driftsselskab af 11.01.2017 ApS (tidligere Habitat Ejendomme A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Christian Cook i 2 år, før fratrædelsen den 5. marts 2020.
Dengang var virksomhedens branche indenfor boliganvisning, ferieboligudlejning mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 kunne fremvise et overskud på 986' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOPSHØJ HOLDING ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS
Via TOPSHØJ HOLDING ApS -
Topshøj 2017 ApS
Via TOPSHØJ HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2020 -
HAPAG-LLOYD DENMARK, FILIAL AF HAPAG-LLOYD AG, TYSKLAND
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 09.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
HAPAG-LLOYD DENMARK, FILIAL AF HAPAG-LLOYD AG, TYSKLAND (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2021
Registreringsdato: 09.02.2021 -
TOPSHØJ HOLDING ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2020
Registreringsdato: 30.12.2020 -
FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2020
Registreringsdato: 09.03.2020
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via TOPSHØJ HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
21.02.2018 - 05.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Cook har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS der præsenterede et overskud på 626' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved Habitat Ejendomme A/S (Nu: Driftsselskab af 11.01.2017 ApS) der præsenterede et underskud på 1.981' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 6 måneder fra 2020 til i dag hos FAMILIEINSTITUTIONEN TOPSHØJ ApS.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Jannike Fogh.