Kristoffer Rosenvinge Nørbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 30. aug. 2021 (3 år) |
Karrieren startede hos: | ZelloMedia (Ejer) |
Største overskud: | 103' DKK Nørbjerg El ApS (2023) |
Største underskud: | -15' DKK LKS Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 118' DKK Nørbjerg El ApS (2023) |
Største gæld: | 508' DKK Nørbjerg El ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Nørbjerg El ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ZelloMedia (3 år) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2021 hos ZelloMedia med titlen som Ejer. Kristoffer Rosenvinge Nørbjerg erhvervede virksomheden ZelloMedia d. 30. august 2021. Kristoffer har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer har Kristoffer nu bestreddet i 3 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen reklamebureauer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ZelloMedia
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (2)
-
LKS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2023 -
Nørbjerg El ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2023
Tidslinje (7)
-
Nørbjerg El ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
LKS Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
LKS Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023
Blå bog (fortsat)
Kristoffer har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.07.2023 - 07.06.2024
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Direktør
01.12.2021 - 17.08.2023
Reel ejer
30.12.2022 - Stadig aktiv
Direktør
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Direktør
01.12.2021 - 16.08.2023
Reel ejer
30.12.2022 - Stadig aktiv
Direktør
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kristoffer Rosenvinge Nørbjerg er desuden ejer af holdingselskabet LKS Holding ApS (ejer pt. 30%). Gennem holdingselskabet LKS Holding ApS ejes der også andele i Nørbjerg El ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Kristoffer Rosenvinge Nørbjerg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Nørbjerg El ApS kunne offentliggøre et overskud på 103' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LKS Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 15' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 103' DKK (Nørbjerg El ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15' DKK (LKS Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 118' DKK (Nørbjerg El ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25' DKK (LKS Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristoffer' netværk er Steffen Rosenvinge Nørbjerg.