Steffen Rosenvinge Nørbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2016 (8 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nørbjerg Event (Stifter) |
Største overskud: | 103' DKK Nørbjerg El ApS (2023) |
Største underskud: | -15' DKK LKS Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 118' DKK Nørbjerg El ApS (2023) |
Største gæld: | 508' DKK Nørbjerg El ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Nørbjerg El ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nørbjerg Event (8 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2016 i Nørbjerg Event (tidligere N-PRO) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Steffen Rosenvinge Nørbjerg og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Steffen nu bestreddet i 8 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden forretningsservice i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nørbjerg Event
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
LKS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Nørbjerg El ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
SN Udlejning ApS (Nu: Jemo Equine ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
Nørbjerg El ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023
Blå bog (fortsat)
Steffen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.12.2021 - 29.12.2022
Direktør
01.12.2021 - 16.08.2023
Reel ejer
30.12.2022 - 01.07.2024
Direktør
21.08.2023 - 01.07.2024
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Direktør
01.07.2023 - 07.06.2024
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Direktør
01.12.2021 - 17.08.2023
Reel ejer
30.12.2022 - Stadig aktiv
Direktør
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Steffen Rosenvinge Nørbjerg er desuden indehaver af holdingselskabet LKS Holding ApS (30% ejerskab). Gennem holdingselskabet LKS Holding ApS ejes der også andele i Nørbjerg El ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Steffen Rosenvinge Nørbjerg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Nørbjerg El ApS kunne offentliggøre et overskud på 103' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LKS Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 15' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 103' DKK (Nørbjerg El ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15' DKK (LKS Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 118' DKK (Nørbjerg El ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25' DKK (LKS Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Lars Wiese Nørbjerg.