Trine Bæk Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FALCK FIRE SERVICES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.101' DKK FALCK FIRE SERVICES A/S (2020) |
Største underskud: | -5.867' DKK FALCK FIRE SERVICES A/S (2018) |
Største egenkapital: | 9.949' DKK FALCK FIRE SERVICES A/S (2017) |
Største gæld: | 94.771' DKK FALCK FIRE SERVICES A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FALCK FIRE SERVICES A/S (1 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2019 i FALCK FIRE SERVICES A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Trine Bæk Andersen i 1 år 11 måneder, inden stoppet d. 1. november 2021.
Virksomhedens branche var dengang indenfor brandvæsen. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 viste et overskud på 4.101' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. november 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bæk Andersen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Bæk Financial Partner ApS
Via Bæk Andersen Holding ApS -
Bæk & Nordam ApS
Via Bæk Andersen Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Bæk Andersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2024 -
Bæk Financial Partner ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2024 -
Bæk & Nordam ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2024
Bestyrelsesposter (3)
-
Bæk Andersen Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.01.2024 -
Bæk Financial Partner ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.01.2024 -
Bæk & Nordam ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Bæk & Nordam ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
Bæk & Nordam ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
Bæk Andersen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024
Blå bog (fortsat)
Trine har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
30.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
05.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.11.2019 - 01.11.2021
Direktør
28.05.2021 - 01.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Trine Bæk Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bæk Andersen Holding ApS (100% ejerskab). Gennem sit holdingselskab Bæk Andersen Holding ApS har Trine dermed også andele i Bæk Financial Partner ApS (100%) & Bæk & Nordam ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Trine Bæk Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FALCK FIRE SERVICES A/S landede et underskud på 1.493' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Trine' netværk er Christine Sofie Nordam Andersen.