Christine Sofie Nordam Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 21. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | BirkNordam I/S (Ejer) |
Største overskud: | 6.295' DKK KELLPO A/S (2021) |
Største underskud: | -3.509' DKK KELLPO A/S (2018) |
Største egenkapital: | 15.935' DKK KELLPO A/S (2023) |
Største gæld: | 58.881' DKK KELLPO A/S (2023) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos KELLPO A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BirkNordam I/S (7 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2015 ved BirkNordam I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Rosa Birk Nielsen at Christine Sofie Nordam Andersen stiftede BirkNordam I/S den dag i august 2015. Rollen som Ejer og Stifter bestred Christine i 7 år 1 måned, før stoppet den 30. september 2022.
Virksomheden opererede indenfor anden udgivervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordam Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Nordam Business Partners ApS
Via Nordam Holding ApS -
Nordam Toipua ApS
Via Nordam Holding ApS -
Hunt & Hike ApS
Via Nordam Holding ApS -
Hunt & Hike Travel ApS
Via Hunt & Hike ApS -
Bæk & Nordam ApS
Via Nordam Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Bæk & Nordam ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2024 -
Nordam Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2022 -
Nordam Toipua ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2022 -
Nordam Business Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
Bæk & Nordam ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.01.2024 -
Hunt & Hike Travel ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.08.2023 -
Hunt & Hike ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.08.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
Bæk & Nordam ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
Bæk & Nordam ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
KELLPO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023
Blå bog (fortsat)
Christine har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
30.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
10.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
10.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
07.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Christine Sofie Nordam Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nordam Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.035' DKK. Gennem holdingselskabet Nordam Holding ApS har Christine derfor også andele i Nordam Business Partners ApS (100%), Nordam Toipua ApS (100%), Hunt & Hike ApS (33.34-49.99%) og Bæk & Nordam ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Christine Sofie Nordam Andersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Nordam Business Partners ApS kunne fremvise et overskud på 1.239' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Nordam Business Partners ApS kunne fremvise et underskud på 1.164' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.516' DKK (KELLPO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.935' DKK (KELLPO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 121' DKK (Nordam Toipua ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christine' netværk er Rikke Wagner Jacobsen.