Christian Schinkel Carlsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. okt. 2019 (4 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENVO IT A/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.547' DKK ENVO IT A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.081' DKK ENVO-Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 4.106' DKK ENVO IT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos ENVO IT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ENVO IT A/S (4 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2019 ved ENVO IT A/S i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Christian Schinkel Carlsen købte sig ind i virksomheden den 14. oktober 2019 og fik en ejerandel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Christian af: Mark Øland Lüneborg Lajer, Karl-Emil Kaae Pedersen og Torkel Reinert Øydne Fredly. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Christian nu besiddet i 4 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Her 4 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 3.547' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Carlsen Family Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ENVO IT A/S
Via Carlsen Family Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Carlsen Family Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
ENVO IT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ENVO-Holding ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Carlsen Family Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Carlsen Family Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.10.2023 - 12.06.2024
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
14.10.2019 - 27.10.2023
Reel ejer
14.10.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Christian Schinkel Carlsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Carlsen Family Holding ApS (ejer lige nu 100%). Gennem sit holdingselskab Carlsen Family Holding ApS har Christian dermed også andele i ENVO IT A/S (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Christian Schinkel Carlsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ENVO IT A/S landede et overskud på 3.547' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.547' DKK (ENVO IT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.081' DKK (ENVO-Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.263' DKK (ENVO IT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Karl-Emil Kaae Pedersen.