Karl-Emil Kaae Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Underdog Media I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.547' DKK ENVO IT A/S (2023) |
Største underskud: | -37' DKK JKL EJENDOMME I ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 9.081' DKK ENVO-Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 4.106' DKK ENVO IT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos ENVO IT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JKL EJENDOMME I ApS (10 år 10 måneder) |
Det begyndte den dag i 2009 hos Underdog Media I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Rasmus Ustrup Nielsen at Karl-Emil Kaae Pedersen stiftede Underdog Media I/S den dag i januar 2009. Titlen som Ejer og Stifter havde Karl-Emil i 5 måneder, inden stoppet den 30. juni 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JKL EJENDOMME I ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
KEP Enterprise ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ENVO IT A/S
Via KEP Enterprise ApS
Direktørposter (2)
-
ENVO IT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2020 -
KEP Enterprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
JKL EJENDOMME I ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.10.2013 -
ENVO IT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
ENVO-Holding ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
KEP Enterprise ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
ENVO-Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024
Blå bog (fortsat)
Karl-Emil har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.10.2023 - 12.06.2024
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
18.06.2019 - 13.10.2019
Bestyrelsesmedlem
18.06.2019 - 29.02.2020
Reel ejer
18.06.2019 - Stadig aktiv
Ejer
14.10.2019 - 30.03.2020
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.03.2020 - Stadig aktiv
Ejer
31.03.2020 - 27.10.2023
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2009 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Karl-Emil Kaae Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KEP Enterprise ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab KEP Enterprise ApS har Karl-Emil dermed også andele i ENVO IT A/S (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Karl-Emil Kaae Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ENVO IT A/S landede et overskud på 3.547' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor JKL EJENDOMME I ApS landede et underskud på 37' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.547' DKK (ENVO IT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.081' DKK (ENVO-Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 144' DKK (JKL EJENDOMME I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karl-Emil' netværk er Mark Øland Lüneborg Lajer.