Mark Øland Lüneborg Lajer
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Consulto I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.547' DKK ENVO IT A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.081' DKK ENVO-Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 4.106' DKK ENVO IT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos ENVO IT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af 010817 IVS (5 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2008 ved Consulto I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Simon Frederik Berner Petersen-Testrup at Mark Øland Lüneborg Lajer stiftede Consulto I/S den dag i august 2008. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mark i , før stoppet den 1. august 2008.
Virksomheden opererede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. august 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fonsfutura ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ENVO IT A/S
Via Fonsfutura ApS
Direktørposter (1)
-
Fonsfutura ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
ENVO IT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.01.2023
Tidslinje (23)
-
ENVO-Holding ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Fonsfutura ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Fonsfutura ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024
Blå bog (fortsat)
Mark har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.10.2023 - 12.06.2024
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
01.08.2023 - 14.03.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
14.10.2019 - 27.10.2023
Reel ejer
14.10.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.03.2020 - 27.01.2023
Bestyrelsesmedlem
28.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter, Direktør og Ejer
13.07.2017 - 13.03.2023
Reel ejer
01.08.2017 - 13.03.2023
Ejerandel: 100%
Mark Øland Lüneborg Lajer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fonsfutura ApS (ejer lige nu 100%). Igennem holdingselskabet Fonsfutura ApS har Mark derfor også ejerandele i ENVO IT A/S (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mark Øland Lüneborg Lajer, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ENVO IT A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.547' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.547' DKK (ENVO IT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.081' DKK (ENVO-Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.263' DKK (ENVO IT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Karl-Emil Kaae Pedersen.