Cecilie Fjord Bannis
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 2019 (5 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Cecilie Fjord (Ejer) |
Største overskud: | 1.467' DKK Collab Management ApS (Nu: Collab Cartel ApS) (2021) |
Største underskud: | -276' DKK Cafe Unika IVS (Nu: Cafe Unika ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 1.541' DKK Collab Management ApS (Nu: Collab Cartel ApS) (2021) |
Største gæld: | 1.143' DKK Cafe Unika IVS (Nu: Cafe Unika ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Collab Management ApS (Nu: Collab Cartel ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af CCFB Holding ApS (4 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2019 hos Cecilie Fjord i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Cecilie Fjord Bannis der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Cecilie i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden udgivervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CCFB Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
CCFB ApS
Via CCFB Holding ApS -
CMNFjord Holding ApS
Via CCFB Holding ApS -
Cafe Unika ApS
Via CMNFjord Holding ApS -
Bar UNIKA ApS
Via CMNFjord Holding ApS
Direktørposter (2)
-
CCFB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2020 -
CCFB Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Collab Management ApS (Nu: Collab Cartel ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.02.2023
Registreringsdato: 13.02.2023 -
Collab Management ApS (Nu: Collab Cartel ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023 -
Cecilie Fjord (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Cecilie har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
10.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
10.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
05.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Cecilie Fjord Bannis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CCFB Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 118' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet CMNFjord Holding ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Cecilie Fjord Bannis, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Collab Management ApS (Nu: Collab Cartel ApS) landede et overskud på 451' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Cille Fjord ApS (Nu: CCFB ApS) landede et underskud på 77' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 451' DKK (Collab Management ApS (Nu: Collab Cartel ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 183' DKK (Unika Bowls ApS (Nu: Bar UNIKA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 533' DKK (Cille Fjord ApS (Nu: CCFB ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -500' DKK (Cafe Unika IVS (Nu: Cafe Unika ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Cecilie' netværk er Frank Fjord Christensen.