Frank Fjord Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. feb. 2019 (5 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cafe Unika ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 279' DKK Cafe Unika IVS (Nu: Cafe Unika ApS) (2023) |
Største underskud: | -276' DKK Cafe Unika IVS (Nu: Cafe Unika ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 90' DKK Cafe Unika IVS (Nu: Cafe Unika ApS) (2020) |
Største gæld: | 1.143' DKK Cafe Unika IVS (Nu: Cafe Unika ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Cafe Unika ApS (5 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2019 hos Cafe Unika ApS (tidligere Cafe Unika IVS) som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Frank Fjord Christensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Frank nu besiddet i 1 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor restauranter. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 279' DKK.
Direktørposter (3)
-
Bar UNIKA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2020 -
Cafe Unika ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2019 -
CMNFjord Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
CMNFjord Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.12.2023
Registreringsdato: 17.12.2023 -
FFC Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
Cafe Unika IVS (Nu: Cafe Unika ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2020
Registreringsdato: 10.11.2020
Blå bog (fortsat)
Frank har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.11.2020 - 24.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.07.2019 - 11.11.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
06.02.2019 - 10.11.2020
Direktør
06.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Cafe Unika IVS (Nu: Cafe Unika ApS) fremviste et overskud på 279' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Cafe Unika IVS (Nu: Cafe Unika ApS) fremviste et underskud på 276' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 279' DKK (Cafe Unika IVS (Nu: Cafe Unika ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 183' DKK (Unika Bowls ApS (Nu: Bar UNIKA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -412' DKK (Unika Bowls ApS (Nu: Bar UNIKA ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -500' DKK (Cafe Unika IVS (Nu: Cafe Unika ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Cecilie Fjord Bannis.