Stein Nikolaisen
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2019 (5 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Beritech Solutions A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.544' DKK Aquatiq Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S) (2022) |
Største underskud: | -708' DKK Aquatiq Food Automation ApS (2020) |
Største egenkapital: | 15.344' DKK Aquatiq Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S) (2023) |
Største gæld: | 24.050' DKK Aquatiq Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Aquatiq Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Aquatiq Food Automation ApS (5 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2019 hos Beritech Solutions A/S (tidligere Aquatiq Food Factory A/S, Danmark) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Stein Nikolaisen i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 25. november 2020.
I dag arbejder virksomheden med rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 8.041' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Aquatiq Food Automation ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2019
Tidslinje (3)
-
Aquatiq Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2020
Registreringsdato: 25.11.2020 -
Aquatiq Food Automation ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2019
Registreringsdato: 24.05.2019 -
Aquatiq Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2019
Registreringsdato: 24.04.2019
Blå bog (fortsat)
Stein har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2019 - 25.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Stein Nikolaisen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos Aquatiq Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S) der præsenterede et overskud på 2.193' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos Aquatiq Food Automation ApS der præsenterede et underskud på 708' DKK.
Stein har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2019 til i dag hos Aquatiq Food Automation ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.041' DKK (Aquatiq Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.344' DKK (Aquatiq Food Factory A/S, Danmark (Nu: Beritech Solutions A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -544' DKK (Aquatiq Food Automation ApS).
En af de forbindelser som går igen i Stein' netværk er Kristian Krejbjerg Østergaard.