Kristian Krejbjerg Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Itec V/Kristian Østergaard (Ejer) |
Største overskud: | 1.428' DKK Aquatiq Food Automation ApS (2014) |
Største underskud: | -708' DKK Aquatiq Food Automation ApS (2020) |
Største egenkapital: | 4.448' DKK K.Ø. HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 2.625' DKK Aquatiq Food Automation ApS (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Aquatiq Food Automation ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Aquatiq Food Automation ApS (23 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2000 i Itec V/Kristian Østergaard med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kristian Krejbjerg Østergaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kristian i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K.Ø. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Aquatiq Food Automation ApS
Via K.Ø. HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
K.Ø. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Aquatiq Food Automation ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2019
Registreringsdato: 14.03.2019 -
Aquatiq Food Automation ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2017
Registreringsdato: 13.12.2017 -
K.Ø. HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2008
Registreringsdato: 01.03.2008
Blå bog (fortsat)
Kristian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.10.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2008 - 12.12.2017
Reel ejer
13.12.2017 - 13.12.2017
Bestyrelsesmedlem
13.12.2017 - 14.03.2019
Ejerandel: 10% -
Direktør
01.12.2007 - 01.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2000 - 30.06.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor Aquatiq Food Automation ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.428' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Aquatiq Food Automation ApS kunne offentliggøre et underskud på 708' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 478' DKK (K.Ø. HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.134' DKK (K.Ø. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -544' DKK (Aquatiq Food Automation ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Allan Weibel Hansen.