Allan Weibel Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 2. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aquatiq Food Automation ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.428' DKK Aquatiq Food Automation ApS (2014) |
Største underskud: | -708' DKK Aquatiq Food Automation ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.388' DKK AH. HOLDING ApS (2016) |
Største gæld: | 2.625' DKK Aquatiq Food Automation ApS (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Aquatiq Food Automation ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Aquatiq Food Automation ApS (23 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2000 i Aquatiq Food Automation ApS (tidligere ITEC.DK. ApS) som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør har Allan Weibel Hansen nu besiddet i 23 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 34' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AH. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Aquatiq Food Automation ApS
Via AH. HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
AH. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Aquatiq Food Automation ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2019
Registreringsdato: 14.03.2019 -
Aquatiq Food Automation ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2017
Registreringsdato: 13.12.2017 -
Harre Møllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.11.2017
Registreringsdato: 07.11.2017
Blå bog (fortsat)
Allan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.10.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2008 - 12.12.2017
Reel ejer
13.12.2017 - 13.12.2017
Bestyrelsesmedlem
13.12.2017 - 14.03.2019
Ejerandel: 10% -
Stifter og Ejer
28.01.2002 - 07.11.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.12.2007 - 01.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Allan Weibel Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AH. HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 588' DKK. Igennem sit holdingselskab AH. HOLDING ApS har Allan dermed også ejerandele i Aquatiq Food Automation ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Allan Weibel Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor Aquatiq Food Automation ApS fremviste et overskud på 1.428' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Aquatiq Food Automation ApS fremviste et underskud på 708' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 34' DKK (Aquatiq Food Automation ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 588' DKK (AH. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -544' DKK (Aquatiq Food Automation ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Kristian Krejbjerg Østergaard.