Amanda Ryberg
Erhvervsaktiv siden: | 11. jun. 2019 (5 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ve & Vel kropsterapi (Stifter) |
Største overskud: | 1.484' DKK UNICOAT ApS (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.961' DKK UNICOAT ApS (2023) |
Største gæld: | 4.054' DKK UNICOAT ApS (2016) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos UNICOAT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ve & Vel kropsterapi (5 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2019 hos Ve & Vel kropsterapi med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Amanda Ryberg og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Amanda nu bestreddet i 5 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor fysio- og ergoterapeuter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ve & Vel kropsterapi
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
A Ryberg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Unicoat Pharma ApS
Via A Ryberg Holding ApS -
UNICOAT ApS
Via A Ryberg Holding ApS
Direktørposter (4)
-
UNICOAT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2022 -
A Ryberg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2021 -
Unicoat Recover ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2022 -
Unicoat Pharma ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Unicoat Pharma ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.10.2022
Registreringsdato: 24.10.2022 -
Unicoat Recover ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.10.2022
Registreringsdato: 24.10.2022 -
UNICOAT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.10.2022
Registreringsdato: 24.10.2022
Blå bog (fortsat)
Amanda har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
13.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
15.06.2022 - 30.05.2024
Direktør
24.10.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24% -
Reel ejer
15.06.2022 - 30.05.2024
Direktør
24.10.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24%
Amanda Ryberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A Ryberg Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 154' DKK. Igennem holdingselskabet A Ryberg Holding ApS har Amanda derfor også ejerandele i Unicoat Pharma ApS (20-24.99%) samt UNICOAT ApS (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Amanda Ryberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor UNICOAT ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.234' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.234' DKK (UNICOAT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.961' DKK (UNICOAT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 154' DKK (A Ryberg Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Amanda' netværk er Morten Clausen.