Morten Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | UNICOAT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.954' DKK M C Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -268' DKK Anni Clausen ApS (2022) |
Største egenkapital: | 11.680' DKK M C Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 4.054' DKK UNICOAT ApS (2016) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos UNICOAT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af UNICOAT ApS (17 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2003 hos UNICOAT ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Morten Clausen i 17 år 8 måneder, før stoppet d. 4. oktober 2020.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor overfladebehandling af metal. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.234' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M C Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
UNICOAT EJENDOMME ApS
Via M C Holding ApS -
Unicoat Pharma ApS
Via M C Holding ApS -
Unicoat Recover ApS
Via M C Holding ApS -
UNICOAT ApS
Via M C Holding ApS
Direktørposter (5)
-
UNICOAT EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2013 -
UNICOAT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2020 -
M C Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2018 -
Unicoat Recover ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2020 -
Unicoat Pharma ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
UNICOAT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.10.2020
Registreringsdato: 05.10.2020 -
UNICOAT ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.10.2020
Registreringsdato: 04.10.2020 -
Unicoat Recover ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.08.2020
Registreringsdato: 19.08.2020
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
10.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.10.2015 - 14.06.2022
Direktør
20.10.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.06.2022 - 30.05.2024
Reel ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Direktør
17.01.2003 - 04.10.2020
Reel ejer
28.02.2013 - 14.06.2022
Direktør
05.10.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.06.2022 - 30.05.2024
Reel ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52%
Morten Clausen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M C Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.369' DKK. Gennem holdingselskabet M C Holding ApS har Morten derfor også andele i UNICOAT EJENDOMME ApS (100%), Unicoat Pharma ApS (50-66.65%), Unicoat Recover ApS (100%) samt UNICOAT ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Morten Clausen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor M C Holding ApS kunne fremvise et overskud på 1.954' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.954' DKK (M C Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.369' DKK (M C Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 298' DKK (Unicoat Recover ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Magnus Knorr Clausen.