Kristine Skovgaard Godt
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 2019 (5 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Konstant Holding IVS (Ejer) |
Største overskud: | 27' DKK GodtBornholm Aps (2019) |
Største underskud: | -1.988' DKK Konstant Drift IVS (Nu: TW 2023 ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 1.542' DKK Konstant Drift IVS (Nu: TW 2023 ApS) (2020) |
Største gæld: | 4.127' DKK Konstant Drift IVS (Nu: TW 2023 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Konstant Drift IVS (Nu: TW 2023 ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af T & S Godt Holding Aps (3 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2019 ved Konstant Holding IVS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kristine Skovgaard Godt der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter bestred Kristine i 8 måneder, før stoppet den 18. december 2019.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 18. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T & S Godt Holding Aps
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GodtBornholm Aps
Via T & S Godt Holding Aps
Direktørposter (2)
-
T & S Godt Holding Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2022 -
GodtBornholm Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
GodtBornholm Aps
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
T & S Godt Holding Aps
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
GodtBornholm Aps (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.03.2021
Registreringsdato: 30.03.2021
Blå bog (fortsat)
Kristine har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.03.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
30.03.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.03.2019 - 18.12.2019
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
26.03.2019 - 11.11.2019
Ejerandel: 100%
Kristine Skovgaard Godt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T & S Godt Holding Aps (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 65' DKK. Gennem holdingselskabet T & S Godt Holding Aps har Kristine derfor også andele i GodtBornholm Aps (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kristine Skovgaard Godt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GodtBornholm Aps kunne fremvise et overskud på 21' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor GodtBornholm Aps kunne fremvise et underskud på 92' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 21' DKK (GodtBornholm Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 75' DKK (GodtBornholm Aps).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 65' DKK (T & S Godt Holding Aps).
En af de forbindelser som går igen i Kristine' netværk er Thomas Dietz Godt.